von der CDU |
Ausschuss Frauenförderung | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2002 | von 01.10.1999 bis 30.09.2002 |
Ausschuss für Stadtmarketing | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Rat der Stadt Wuppertal | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 13.10.2004 | von 01.10.1999 bis 13.10.2004 |
Stadtentwicklungsausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Ausschuss Frauenförderung | CDU | CDU stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 30.09.2002 | 30.09.2004 | von 30.09.2002 bis 30.09.2004 |
BV Barmen | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 04.11.2002 | 30.09.2004 | von 04.11.2002 bis 30.09.2004 |